KLÁRA JAKABOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
15200, 22004882, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 646, 25 |
|
KLÁRA JAKABOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
Jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
15200, 22004882, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 646, 25, Renoirova 646/25, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
12.09.2002 |
Adresa: |
21991421, Praha 4, Praha 4, Severovýchodní I, 1433/24 |
|
Ing Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
12.09.2002 |
Adresa: |
14100, 21991421, Praha, Záběhlice, Severovýchodní I, 1433, 24, Severovýchodní I 1433/24, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Petr Tarcali
|
Neaktivní
od 10.05.2002
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
21892695, Praha 4, Praha 4, Jílovská, 431/23 |
|
Ing Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 12.09.2002
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
Praha lO, Gutova, 2403/42 |
|
Ing. Petr Tarcali
|
Neaktivní
od 10.05.2002
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
14200, 21892695, Praha, Lhotka, Jílovská, 431, 23, Jílovská 431/23, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 12.09.2002
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
10000, 22628088, Praha, Strašnice, Gutova, 2403, 42, Gutova 2403/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|