MARTIN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.11.2023 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Ing. JAROMÍR BRUNHOFER
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
29.11.2023 |
Adresa: |
27711, 6250343, Mělník, Neratovice, Neratovice, Březová, 1248, Březová 1248, 27711 Neratovice |
|
MARTINA VYŠOHLÍDOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2023 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
MARTIN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2023 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
BARBORA JEDLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
27.10.2022 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041 |
|
ZDENĚK PÉTER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041 |
|
MARTIN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 29.11.2023
|
předseda představenstva |
25.01.2023 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
BARBORA JEDLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2023
|
místopředseda představenstva |
27.10.2022 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
GABRIELA KUBAL
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
místopředseda představenstva |
03.09.2020 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042 |
|
GABRIELA KUBAL
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
místopředseda představenstva |
03.09.2020 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
předseda představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042 |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
předseda představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
ZDENĚK PÉTER
|
Neaktivní
od 29.11.2023
|
člen představenstva |
10.07.2019 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
místopředseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042 |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
místopředseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
27711, 26710846, Libiš, Libiš, Srpnová, 657 |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
předseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
GABRIELA DROZENOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
27711, 26710846, Mělník, Libiš, Libiš, Srpnová, 657, Srpnová 657, 27711 Libiš |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
předseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
LUCIE TECHLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
místopředseda představenstva |
26.07.2014 |
Adresa: |
27711, 6246427, Neratovice, Neratovice, Za Obchody, 851 |
|
LUCIE TECHLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
místopředseda představenstva |
26.07.2014 |
Adresa: |
27711, 6246427, Mělník, Neratovice, Neratovice, Za Obchody, 851, Za Obchody 851, 27711 Neratovice |
|
PETR ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
LUCIE TECHLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
místopředseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248314, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042 |
|
ZDENĚK PÉTER
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041 |
|
LUDĚK BIELSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043 |
|
PETR ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
LUCIE TECHLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
místopředseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
ZDENĚK PÉTER
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
LUDĚK BIELSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
JAN VLČEK
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Lucie Techlovská
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
02.08.2011 |
Adresa: |
27711, 6248314, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042 |
|
LUCIE TECHLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
02.08.2011 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
Petr Černohorský
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
06.04.2010 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
PETR ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
06.04.2010 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Vlasta Krejsová
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
místopředseda |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
Luděk Bielský
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
Zdeněk Péter
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Vlasta Krejsová
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
LUDĚK BIELSKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
ZDENĚK PÉTER
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
místopředseda |
28.11.2007 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
místopředseda představenstva |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
Vlasta Krejsová
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Luděk Bielský
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
místopředseda představenstva |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Vlasta Krejsová
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
LUDĚK BIELSKÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
11.05.2004 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Miroslava Kýhosová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
místopředseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Vlastimil Šantroch
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248322, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1043 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
předseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Milan Marks
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Neratovice, Dr. E.Beneše, 1041 |
|
Miroslava Kýhosová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
místopředseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Vlastimil Šantroch
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Jaroslav Šlechta
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|
Milan Marks
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
předseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Vlastimil Šantroch
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda |
11.11.1997 |
Adresa: |
6248306, Mělník, Neratovice, Dr.E.Beneše, 1041 |
|
Ing. Pavel Němeček
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
místopředseda |
11.11.1997 |
Adresa: |
6248306, Mělník, Neratovice, Dr.E.Beneše, 1041 |
|
Věra Techlovská
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
členka |
11.11.1997 |
Adresa: |
6248314, Mělník, Neratovice, Dr.E.Beneše, 1042 |
|
Irena Oravcová
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
členka |
11.11.1997 |
Adresa: |
6250947, Mělník, Neratovice, Na výsluní, 1312 |
|
Ilja Rabina
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
člen |
11.11.1997 |
Adresa: |
6248322, Mělník, Neratovice, Dr.E.Beneše, 1043 |
|
Vlastimil Šantroch
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda |
11.11.1997 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Ing. Pavel Němeček
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
místopředseda |
11.11.1997 |
Adresa: |
27711, 6248306, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1041, Dr. E. Beneše 1041, 27711 Neratovice |
|
Věra Techlovská
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
členka |
11.11.1997 |
Adresa: |
27711, 6248314, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1042, Dr. E. Beneše 1042, 27711 Neratovice |
|
Irena Oravcová
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
členka |
11.11.1997 |
Adresa: |
27711, 6250947, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1312, Na Výsluní 1312, 27711 Neratovice |
|
Ilja Rabina
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
člen |
11.11.1997 |
Adresa: |
27711, 6248322, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1043, Dr. E. Beneše 1043, 27711 Neratovice |
|