JAN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
43003, 23514892, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palachova, 3417, 44 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
43003, 23514892, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palachova, 3417, 44, Palachova 3417/44, 43003 Chomutov |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
17.08.2001 |
Adresa: |
43001, 23520710, Chomutov, Chomutov, Tomáše ze Štítného, 4007 |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
17.08.2001 |
Adresa: |
43001, 23520710, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Tomáše ze Štítného, 4007, Tomáše ze Štítného 4007, 43001 Chomutov |
|
Ali Kemal Cinar, nar. 20.08.1961
|
Neaktivní
od 17.08.2001
|
jednatel |
12.10.2000 |
Adresa: |
21763038, Praha 3, Praha 3, Velehradská, 1911 |
|
Ali Kemal Cinar, nar. 20.08.1961
|
Neaktivní
od 17.08.2001
|
jednatel |
12.10.2000 |
Adresa: |
13000, 21763038, Praha, Vinohrady, Velehradská, 1911, 4, Velehradská 1911/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ali Kemal Cinar, nar. 30.08.1961
|
Neaktivní
od 12.10.2000
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
21763038, Praha 3, Praha 3, Velehradská, 1911 |
|
Ali Kemal Cinar, nar. 30.08.1961
|
Neaktivní
od 12.10.2000
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
13000, 21763038, Praha, Vinohrady, Velehradská, 1911, 4, Velehradská 1911/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Murat Buga
|
Neaktivní
od 05.03.1999
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
22559965, Praha 10, Praha 10, Kaznějovská, 40 |
|
MURAT BUGA
|
Neaktivní
od 05.03.1999
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
10900, 22559965, Praha, Horní Měcholupy, Kaznějovská, 40, Kaznějovská 40, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|