Mgr. VLADIMÍR ZUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2023 |
Adresa: |
10900, 80837905, Praha, Horní Měcholupy, Ejpovická, 787, Ejpovická 787, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MARTINA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2023 |
Adresa: |
10900, 80837905, Praha, Horní Měcholupy, Ejpovická, 787, Ejpovická 787, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Mgr. VLADIMÍR ZUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
28166, 28174933, Jevany, Jevany, Aldašínská, 347 |
|
MARTINA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
28166, 28174933, Jevany, Jevany, Aldašínská, 347 |
|
Mgr. VLADIMÍR ZUBÍK
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
28166, 28174933, Praha-východ, Jevany, Jevany, Aldašínská, 347, Aldašínská 347, 28166 Jevany |
|
MARTINA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
28166, 28174933, Praha-východ, Jevany, Jevany, Aldašínská, 347, Aldašínská 347, 28166 Jevany |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
26.11.2012 |
Adresa: |
28166, 22714197, Jevany, Aldašínská, 347 |
|
Martina Kratochvílová
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
26.11.2012 |
Adresa: |
28166, 22714197, Jevany, Aldašínská, 347 |
|
Martina Kratochvílová
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
26.11.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
26.11.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Martina Kratochvílová
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
jednatel |
15.05.2009 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 4, Praha 4, Vitošská, 3415/11 |
|
Martina Kratochvílová
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
jednatel |
15.05.2009 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Martina Vartýřová
|
Neaktivní
od 15.05.2009
|
jednatel |
08.04.2002 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 4, Praha 4, Vitošská, 3415/11 |
|
Martina Vartýřová
|
Neaktivní
od 15.05.2009
|
jednatel |
08.04.2002 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Zbyněk Kovářů
|
Neaktivní
od 08.04.2002
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58600, 12356816, Jihlava, Jihlava, Kollárova, 11/2742 |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 4, Praha 4, Vitošská, 3415/11 |
|
Zbyněk Kovářů
|
Neaktivní
od 08.04.2002
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12356816, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Kollárova, 2742, 11, Kollárova 2742/11, 58601 Jihlava |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Martina Vartýřová
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 4, Praha 4, Vitošská, 3415/11 |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
28161, 6064302, Kolín, Kouřim, Ptačí ryneček, 19 |
|
Martina Vartýřová
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Zubík
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
28161, 6064302, Kolín, Kouřim, Kouřim, Ptačí ryneček, 19, Ptačí ryneček 19, 28161 Kouřim |
|