KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
Jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
58266, 9439854, Havlíčkův Brod, Krucemburk, Krucemburk, Hlubocká, 68 |
|
KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
Jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
58266, 9439854, Havlíčkův Brod, Krucemburk, Krucemburk, Hlubocká, 68, Hlubocká 68, 58266 Krucemburk |
|
KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
11800, 21692106, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánská, 174, 3 |
|
KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
11800, 21692106, Praha, Hradčany, Loretánská, 174, 3, Loretánská 174/3, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Kateřina Šrámková
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
11000, 21692106, Praha 1, Hradčany, Loretánská, 174/3 |
|
KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
11800, 21692106, Praha, Hradčany, Loretánská, 174, 3, Loretánská 174/3, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
Beroun II, Branislavova, 1420 |
|
Kateřina Bálintová
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
22517138, Praha 9, Praha 9, Jablonecká, 410 |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
26601, 5939810, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1420, 11, Branislavova 1420/11, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Kateřina Bálintová
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
19000, 22517138, Praha, Střížkov, Jablonecká, 410, 46, Jablonecká 410/46, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|