Ing. JOSEF LEITNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.12.2023 |
Adresa: |
66467, 27718018, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 365, č.p. 365, 66467 Syrovice |
|
ing. JOSEF LEITNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
66467, 27718018, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 365 |
|
Mgr. JAN LEITNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2016 |
Adresa: |
67128, 26773015, Znojmo, Křídlůvky, Křídlůvky, 177 |
|
Ing. JOSEF LEITNER
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
66467, 27718018, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 365, č.p. 365, 66467 Syrovice |
|
Mgr. JAN LEITNER
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
Jednatel |
22.10.2016 |
Adresa: |
67128, 26773015, Znojmo, Křídlůvky, Křídlůvky, 177, č.p. 177, 67128 Křídlůvky |
|
Mgr. Jan Leitner
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
Jednatel |
24.11.1997 |
Adresa: |
14900, 21842078, Praha 4, Praha 4, V průčelí, 1652 |
|
ing. Josef Leitner
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
24.11.1997 |
Adresa: |
62500, 19216092, Brno-město, Brno, Moldavská, 13 |
|
Mgr. Jan Leitner
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
Jednatel |
24.11.1997 |
Adresa: |
14900, 21842078, Praha, Chodov, V průčelí, 1652, 6, V průčelí 1652/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ing. Josef Leitner
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
24.11.1997 |
Adresa: |
62500, 19216092, Brno-město, Brno, Bohunice, Moldavská, 532, 13, Moldavská 532/13, Bohunice, 62500 Brno |
|