Alexey Sukhoruk
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
25082, 26536404, Praha-východ, Úvaly, K Hájovně, 1504 |
|
Alexey Sukhoruk
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
25082, 26536404, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, K Hájovně, 1504, K Hájovně 1504, 25082 Úvaly |
|
Alexey Sukhoruk
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
101, Moskva, Fonvizina 10a |
|
Alexey Sukhoruk
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
Moskva, Fonvizina 10a |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
18000, 22379657, Praha 8, Libeň, Zenklova, 634/143 |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
18000, 22379657, Praha, Libeň, Zenklova, 634, 143, Zenklova 634/143, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 21.02.2007
|
jednatel |
02.07.2003 |
Adresa: |
11000, 21716404, Praha 1, Karlova, 12 |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 21.02.2007
|
jednatel |
02.07.2003 |
Adresa: |
11000, 21716404, Praha, Staré Město, Karlova, 184, 12, Karlova 184/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Michal Hordina
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
14000, 21949301, Praha 4, Praha 4, Pod lázní, 6 |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
19000, 22498761, Praha 9, Praha 9, Ocelářská, 15 |
|
Michal Hordina
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
14000, 21949301, Praha, Nusle, Pod lázní, 1128, 6, Pod lázní 1128/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Peter
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
19000, 22498761, Praha, Libeň, Ocelářská, 1066, 15, Ocelářská 1066/15, Libeň, 19000 Praha 9 |
|