JAROSLAV HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.04.2022 |
Adresa: |
10800, 22589333, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Lipecká, 371, 4 |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.04.2022 |
Adresa: |
10800, 22589333, Praha, Malešice, Lipecká, 371, 4, Lipecká 371/4, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
THOMAS VADUM
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
člen představenstva |
27.04.2020 |
Adresa: |
8240, Risskov, H rg rdsvej 10 |
|
THOMAS VADUM
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
člen představenstva |
27.04.2020 |
Adresa: |
Risskov, Hørgårdsvej 10, 8240, Hørgårdsvej 10, 8240 Risskov, Dánsko |
|
ADÉLA KUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2020
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
27204, 1400223, Kladno, Kladno, Kladno, Moskevská, 1843 |
|
ADÉLA KUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2020
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
27204, 1400223, Kladno, Kladno, Kladno, Moskevská, 1843, Moskevská 1843, 27204 Kladno |
|
ADÉLA KUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
člen představenstva |
26.04.2014 |
Adresa: |
27204, 1400223, Kladno, Kladno, Moskevská, 1843 |
|
ADÉLA KUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
člen představenstva |
26.04.2014 |
Adresa: |
27204, 1400223, Kladno, Kladno, Kladno, Moskevská, 1843, Moskevská 1843, 27204 Kladno |
|
Libor Petráš
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen představenstva |
21.06.2012 |
Adresa: |
16300, 22722564, Praha 6, Španielova, 1311/56 |
|
Libor Petráš
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen představenstva |
21.06.2012 |
Adresa: |
16300, 22722564, Praha, Řepy, Španielova, 1311, 56, Španielova 1311/56, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 21.06.2012
|
člen představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
22683402, Praha 10, Praha 10, Záběhlice, Ostružinová, 2344/12 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 21.06.2012
|
člen představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
10600, 22683402, Praha, Záběhlice, Ostružinová, 2344, 12, Ostružinová 2344/12, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Člen představenstva |
09.03.1999 |
Adresa: |
22683402, Praha 10, Praha 10, Ostružinová, 2344/12 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Člen představenstva |
09.03.1999 |
Adresa: |
10600, 22683402, Praha, Záběhlice, Ostružinová, 2344, 12, Ostružinová 2344/12, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Anna Lincová
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
Člen představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
22251472, Praha 6, Praha 6, Vondroušova, 1162 |
|
Jaromír Formánek
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Předseda představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
21811962, Praha 4, Praha 4, Podolská, 1487/8a |
|
JUDr. Jana Rathouská
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Člen představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
21728127, Praha 2, Praha 2, Karlovo nám., 18 |
|
Ing. Anna Lincová
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
Člen představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
16300, 22251472, Praha, Řepy, Vondroušova, 1162, 4, Vondroušova 1162/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jaromír Formánek
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Předseda představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
14700, 21811962, Praha, Braník, Podolská, 1487, 8a, Podolská 1487/8a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. JANA RATHOUSKÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
Člen představenstva |
04.12.1997 |
Adresa: |
12000, 21728127, Praha, Nové Město, Karlovo náměstí, 287, 18, Karlovo náměstí 287/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|