Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
10600, 22684883, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Práčská, 2590, 79 |
|
Ing. JITKA KRAMPEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
10600, 22684883, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Práčská, 2590, 79 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
10600, 22684883, Praha, Záběhlice, Práčská, 2590, 79, Práčská 2590/79, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JITKA KRAMPEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
10600, 22684883, Praha, Záběhlice, Práčská, 2590, 79, Práčská 2590/79, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JITKA KRAMPEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
19015, 22721967, Hlavní město Praha, Praha, Satalice, U starého hřiště, 410 |
|
Ing. JITKA KRAMPEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
19015, 22721967, Praha, Satalice, U starého hřiště, 410, U starého hřiště 410, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
19015, 22721967, Hlavní město Praha, Praha, Satalice, U starého hřiště, 410 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
19015, 22721967, Praha, Satalice, U starého hřiště, 410, U starého hřiště 410, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
27306, 14447690, Kladno, Libušín, Libušín, Důl Jan, 822 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
27306, 14447690, Kladno, Libušín, Libušín, Důl Jan, 822, Důl Jan 822, 27306 Libušín |
|
Ing. Jitka Kramperová
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
10100, 22652574, Praha 10, Praha 10, Bratří Čapků, 1886/6 |
|
Ing. Jitka Kramperová
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
10100, 22652574, Praha, Vinohrady, Bratří Čapků, 1886, 6, Bratří Čapků 1886/6, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Jitka Šenková
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
05.12.1997 |
Adresa: |
10100, 22652574, Praha 10, Praha 10, Bratří Čapků, 1886/6 |
|
Ing. Jiří Krampera
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
05.12.1997 |
Adresa: |
27306, 14447690, Kladno, Libušín, Libušín, 822 |
|
Ing. Jitka Šenková
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
05.12.1997 |
Adresa: |
10100, 22652574, Praha, Vinohrady, Bratří Čapků, 1886, 6, Bratří Čapků 1886/6, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Ing. JIŘÍ KRAMPERA
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
05.12.1997 |
Adresa: |
27306, 14447690, Kladno, Libušín, Libušín, Důl Jan, 822, Důl Jan 822, 27306 Libušín |
|