Mgr. PATRIK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2023 |
Adresa: |
11000, 21723761, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39, Dlouhá 727/39, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MAJA LUKAS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22733973, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Brdlíkova, 284, 1a |
|
Ing. MAJA LUKAS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22733973, Praha, Motol, Brdlíkova, 284, 1a, Brdlíkova 284/1a, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing.Arch. OTAKAR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22733973, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Brdlíkova, 284, 1a |
|
Ing.Arch. OTAKAR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22733973, Praha, Motol, Brdlíkova, 284, 1a, Brdlíkova 284/1a, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing.Arch. Otakar Dvořák
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
17.09.1999 |
Adresa: |
22733973, Praha 5, Praha 5, Brdlíkova, 284/1a |
|
Ing.Arch. OTAKAR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
17.09.1999 |
Adresa: |
15000, 22733973, Praha, Motol, Brdlíkova, 284, 1a, Brdlíkova 284/1a, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing.Arch. Otakar Dvořák
|
Neaktivní
od 17.09.1999
|
jednatel |
08.12.1997 |
Adresa: |
22263471, Praha 6, Praha 6, U přechodu, 7 |
|
Ing.Arch. Otakar Dvořák
|
Neaktivní
od 17.09.1999
|
jednatel |
08.12.1997 |
Adresa: |
16200, 22263471, Praha, Střešovice, U přechodu, 704, 7, U přechodu 704/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|