Daniela Kováčová
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
85101, 101, Bratislava, Petržalka, Pečnianska, 1200/27 |
|
Daniela Kováčová
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
1200/27, Bratislava, Petržalka, Pečnianska, 85101, Pečnianska 1200/27, 85101 Bratislava - Petržalka, Slovensko |
|
Omar Koleilat
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
jednatel |
07.08.2007 |
Adresa: |
12000, 21756155, Praha 2, Polská, 58 |
|
OMAR KOLEILAT
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
jednatel |
07.08.2007 |
Adresa: |
12000, 21756155, Praha, Vinohrady, Polská, 1751, 58, Polská 1751/58, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jan Dalík
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
27401, 6037852, Slaný, Na Dolíkách, 502 |
|
Jan Dalík
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
27401, 6037852, Kladno, Slaný, Slaný, Na Dolíkách, 502, Na Dolíkách 502, 27401 Slaný |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
21725128, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Mauro Piccinini
|
Neaktivní
od 24.04.2007
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
21725128, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MAURO PICCININI
|
Neaktivní
od 24.04.2007
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
Jednatel |
01.09.1998 |
Adresa: |
100, v ČR: Praha 1, Vězeňská 5 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
Jednatel |
01.09.1998 |
Adresa: |
11000, 21715785, Praha, Staré Město, Vězeňská, 116, 5, Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mauro Piccinini
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
1, Praha l, Vězeňská, 5 |
|
Mauro Piccinini
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
11000, 21715785, Praha, Staré Město, Vězeňská, 116, 5, Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|