Drs. Nunzio Totaro
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22075291, Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 85, 5 |
|
Drs. Nunzio Totaro
|
Neaktivní
od 18.10.2023
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22075291, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 85, 5, Janáčkovo nábřeží 85/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Iveta Donaldson
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha 4, Kamýk, Zimova, 626, 1 |
|
Iveta Donaldson
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha, Kamýk, Zimova, 626, 1, Zimova 626/1, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Nunzio Totaro
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
05.12.2006 |
Adresa: |
101, Amsterdam, 1016 WC Amsterdam, Looiersgracht 105 |
|
Nunzio Totaro
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
05.12.2006 |
Adresa: |
Amsterdam, 1016 WC Amsterdam, Looiersgracht 105 |
|
Martin Štefánek
|
Neaktivní
od 05.12.2006
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
22027467, Praha 5, Praha 5, Kvapilova, 907/5 |
|
Martin Štefánek
|
Neaktivní
od 05.12.2006
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
15000, 22027467, Praha, Košíře, Kvapilova, 907, 5, Kvapilova 907/5, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Martin Štefánek
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
19.09.2000 |
Adresa: |
763756, Plzeň-sever, Vejprnice, Křimická, 542 |
|
Martin Štefánek
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
19.09.2000 |
Adresa: |
33027, 763756, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, Křimická, 542, Křimická 542, 33027 Vejprnice |
|
Frans Hoekman
|
Neaktivní
od 19.09.2000
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
22098402, Praha 5, Praha 5, Děvínská, 6 |
|
Frans Hoekman
|
Neaktivní
od 19.09.2000
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
15000, 22098402, Praha, Smíchov, Děvínská, 2133, 6, Děvínská 2133/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|