Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
předseda představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
22330585, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 433/30 |
|
Milan Mudrák
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
1. místopředseda představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha 8, Žalovská, 435/26 |
|
Bc. Jana Háchová
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha 8, Čimice, Žalovská, 435/26 |
|
MILAN MUDRÁK
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
1. místopředseda představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Bc. JANA HÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
předseda představenstva |
04.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22330585, Praha, Čimice, Žalovská, 433, 30, Žalovská 433/30, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Milan Mudrák
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha 8, Žalovská, 435/26 |
|
Ing. Ján Babic
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
2.místopředseda představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Ing. Vladimír Pešek
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
MILAN MUDRÁK
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. JÁN BABIC
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
2.místopředseda představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Vladimír Pešek
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jan Šedina
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
2.místopředseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
22330607, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
předseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
22330623, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 435/26 |
|
Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
1.místopředseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
22330585, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 433/30 |
|
ing. Jan Šedina
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
2.místopředseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
předseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
1.místopředseda |
15.05.2000 |
Adresa: |
18100, 22330585, Praha, Čimice, Žalovská, 433, 30, Žalovská 433/30, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Karel Totzauer
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
l.místopředseda |
19.11.1998 |
Adresa: |
22330607, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Dr. Blažej Banzi
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen |
19.11.1998 |
Adresa: |
22330607, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Karel Totzauer
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
l.místopředseda |
19.11.1998 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Dr. Blažej Banzi
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen |
19.11.1998 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jaroslav Votoček
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
l.místopředseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330607, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Karel Totzauer
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330607, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 434/28 |
|
Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
předseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330585, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 433/30 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
2.místopředseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330623, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 435/26 |
|
Peter Pavel
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330623, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 435/26 |
|
Jiří Vítů
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
22330585, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 433/30 |
|
Ing. Jaroslav Votoček
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
l.místopředseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Karel Totzauer
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330607, Praha, Čimice, Žalovská, 434, 28, Žalovská 434/28, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Miroslav Valčík
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
předseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330585, Praha, Čimice, Žalovská, 433, 30, Žalovská 433/30, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 15.05.2000
|
2.místopředseda |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
PETER PAVEL
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330623, Praha, Čimice, Žalovská, 435, 26, Žalovská 435/26, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Jiří Vítů
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
člen |
17.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22330585, Praha, Čimice, Žalovská, 433, 30, Žalovská 433/30, Čimice, 18100 Praha 8 |
|