JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
předseda představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
místopředseda představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAROSLAV VANŽURA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
KAREL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
44001, 79413749, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3106 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
předseda představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
KAREL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
místopředseda představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAROSLAV VANŽURA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
08.02.2022 |
Adresa: |
44001, 79413749, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3106, Dalimilova 3106, 44001 Louny |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
11.07.2019 |
Adresa: |
44001, 79413749, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3106 |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
11.07.2019 |
Adresa: |
44001, 79413749, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3106, Dalimilova 3106, 44001 Louny |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
MARTINA VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MARTINA BROŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
člen představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
předseda představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
místopředseda představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
MARTINA BROŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
člen představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
předseda představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
místopředseda představenstva |
12.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAROSLAV VANŽURA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
07.05.2015 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAROSLAV VANŽURA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
07.05.2015 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
místopředseda výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
místopředseda výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
místopředseda výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha 6, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
BLAŽENA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAN LEDERER
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
předseda představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
ANTONÍN ŠRAJER
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
STANISLAV HLINKA
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
místopředseda výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
BLAŽENA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ANTONÍN ŠRAJER
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
STANISLAV HLINKA
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Lederer
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
předseda představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
člen představenstva |
06.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
předseda představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
místopředseda představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Jan Bystřický
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Stanislav Hlinka
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Svatava Pekárková
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Václav Pitrák
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
PhDr. Blažena Šťastná
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
předseda představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
místopředseda představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAN BYSTŘICKÝ
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
STANISLAV HLINKA
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Blažena Šťastná
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen představenstva |
08.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Místopředseda představenstva |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Předseda představenstva |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Ing. Zdeněk Doležel
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Mgr. Věra Piková
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Svatava Pekárková
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Václav Pitrák
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
PhDr. Blažena Šťastná
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Místopředseda představenstva |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Předseda představenstva |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Zdeněk Doležel
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Věra Piková
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
SVATAVA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PITRÁK
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Blažena Šťastná
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Člen |
08.03.2004 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Předseda představenstva |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Místopředseda představenstva |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Ing. Zdeněk Doležel
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
PhDr. Blanka Nováčková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Věra Piková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Jana Zedníková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
RNDr. Jan Žbánek
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
22291466, Praha 6, Praha 6, Evropská, 677/150 |
|
Mgr. Jan Lederer
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Předseda představenstva |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Místopředseda představenstva |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Zdeněk Doležel
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Blanka Nováčková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Věra Piková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Jana Zedníková
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Jan Žbánek
|
Neaktivní
od 08.03.2004
|
Člen |
18.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22291466, Praha, Vokovice, Evropská, 677, 150, Evropská 677/150, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|