Ing. KAREL SIKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
77900, 27325423, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, 1281, 5 |
|
Ing. KAREL SIKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
77900, 27325423, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, 1281, 5, Na Tabulovém vrchu 1281/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
DANIEL TÜRK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
16100, 22222774, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Litovická, 554, 13 |
|
DANIEL TÜRK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
16100, 22222774, Praha, Liboc, Litovická, 554, 13, Litovická 554/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Ing. PETR PORTYCH
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
Jednatel |
04.01.2021 |
Adresa: |
25301, 12762342, Hostivice, Hostivice, Na Pískách, 519 |
|
Ing. PETR PORTYCH
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
Jednatel |
04.01.2021 |
Adresa: |
25301, 12762342, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Na Pískách, 519, Na Pískách 519, 25301 Hostivice |
|
SIMONA CHLUPÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2020
|
Jednatel |
03.09.2020 |
Adresa: |
13000, 21765723, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chrudimská, 2267, 3 |
|
SIMONA CHLUPÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2020
|
Jednatel |
03.09.2020 |
Adresa: |
13000, 21765723, Praha, Vinohrady, Chrudimská, 2267, 3, Chrudimská 2267/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
SIMONA CHLUPÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
Jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
34201, 26214351, Klatovy, Žihobce, Žihobce, 151 |
|
SIMONA CHLUPÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
Jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
34201, 26214351, Klatovy, Žihobce, Žihobce, 151, č.p. 151, 34201 Žihobce |
|
Ing. PETR PORTYCH
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
Jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
25301, 12762342, Hostivice, Hostivice, Na Pískách, 519 |
|
Ing. PETR PORTYCH
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
Jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
25301, 12762342, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Na Pískách, 519, Na Pískách 519, 25301 Hostivice |
|
ing. Petr Portych
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
12762342, Praha-západ, Hostivice, Na Pískách, 519 |
|
Ing. PETR PORTYCH
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
25301, 12762342, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Na Pískách, 519, Na Pískách 519, 25301 Hostivice |
|