AVNI MIFTARI
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21763321, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 1975, 10 |
|
AVNI MIFTARI
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21763321, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 1975, 10, Ondříčkova 1975/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Avni Miftari
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
21763321, Praha 3, Praha 3, Ondříčkova, 10 |
|
AVNI MIFTARI
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
13000, 21763321, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 1975, 10, Ondříčkova 1975/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Avni Miftari
|
Neaktivní
od 21.04.1999
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
25083, 14590859, Praha-východ, Škvorec, Jiráskova, 220 |
|
Avni Miftari
|
Neaktivní
od 21.04.1999
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
25083, 14590859, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Jiráskova, 220, Jiráskova 220, 25083 Škvorec |
|
Martina Dandová
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
27401, 6034608, Kladno, Slaný, Štechova, 33 |
|
Martina Dandová
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
27401, 6034608, Kladno, Slaný, Slaný, Štechova, 33, 6, Štechova 33/6, 27401 Slaný |
|