Ing. FRANTIŠEK PAPÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
17000, 25800582, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1563, 19 |
|
Ing. František Papík
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
17000, 25800582, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1563, 19, U smaltovny 1563/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
STANISLAV NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
16000, 22181130, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Uralská, 686, 1 |
|
STANISLAV NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
16000, 22181130, Praha, Bubeneč, Uralská, 686, 1, Uralská 686/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Blanka Pachovská
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
08.12.2006 |
Adresa: |
10200, 22564993, Praha 10, Hostivař, Na Plískavě, 116/19 |
|
Blanka Pachovská
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
08.12.2006 |
Adresa: |
10200, 22564993, Praha, Hostivař, Na Plískavě, 116, 19, Na Plískavě 116/19, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Drhovský
|
Neaktivní
od 08.12.2006
|
Jednatel |
27.06.2003 |
Adresa: |
18100, 22331123, Praha 8, Čimice, Přívorská, 473/1 |
|
Ing. František Papík
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
27.06.2003 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, U Smaltovny, 1218/19 |
|
Ing. Pavel Drhovský
|
Neaktivní
od 08.12.2006
|
Jednatel |
27.06.2003 |
Adresa: |
18100, 22331123, Praha, Čimice, Přívorská, 473, 1, Přívorská 473/1, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. František Papík
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
27.06.2003 |
Adresa: |
1218/19, Praha 7, Holešovice, U Smaltovny, 17000, U Smaltovny 1218/19, 17000 Praha 7 - Holešovice, Česká republika |
|
Martina Pletánková
|
Neaktivní
od 27.06.2003
|
jednatel |
08.01.1998 |
Adresa: |
22168664, Praha 6, Praha 6, Volavkova, 1741/1 |
|
PhDr. Stanislav Kráčmer
|
Neaktivní
od 27.06.2003
|
jednatel |
08.01.1998 |
Adresa: |
22188592, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 6 |
|
Martina Pletánková
|
Neaktivní
od 27.06.2003
|
jednatel |
08.01.1998 |
Adresa: |
16200, 22168664, Praha, Břevnov, Volavkova, 1741, 1, Volavkova 1741/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
PhDr. Stanislav Kráčmer
|
Neaktivní
od 27.06.2003
|
jednatel |
08.01.1998 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha, Dejvice, Václavkova, 313, 6, Václavkova 313/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|