Eric Devigne
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
16.08.2010 |
Adresa: |
101, 271 90 Ferriéres-Haut-Clochet, chemin de Brocard 16 |
|
Eric Devigne
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
16.08.2010 |
Adresa: |
271 90 Ferriéres-Haut-Clochet, chemin de Brocard 16 |
|
Corinne Laniece
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
72190, 101, Neuville sur Sarthe, route du vieux moulin, 07 |
|
Ing. Ladislav Urban
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
14000, 22719016, Praha 4, Podolí, Hudečkova, 1097/12 |
|
Corinne Laniece
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
07, Neuville sur Sarthe, route du vieux moulin, 72190, route du vieux moulin 07, 72190 Neuville sur Sarthe, Francie |
|
Ing. LADISLAV URBAN
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
14000, 22719016, Praha, Podolí, Hudečkova, 1097, 12, Hudečkova 1097/12, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Petr Dlouhý
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
22575154, Praha 10, Praha 10, Tesaříkova, 1020/1 |
|
Ing. Jiří Jukl
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
21819742, Praha 4, Praha 4, Borošova, 635 |
|
Ing. Karel Hruška
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
27601, 11677775, Mělník, Mělník, Kamenická, 1993/9 |
|
Ing. Jan Svoboda
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
22508562, Praha 9, Praha 9, Jablonecká, 719/1 |
|
ing. Petr Dlouhý
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
10200, 22575154, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1020, 1, Tesaříkova 1020/1, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Jukl
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
14900, 21819742, Praha, Háje, Borošova, 635, 4, Borošova 635/4, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Karel Hruška
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
27601, 11677775, Mělník, Mělník, Mělník, Kamenická, 1993, 9, Kamenická 1993/9, 27601 Mělník |
|
Ing. Jan Svoboda
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel: |
14.04.2000 |
Adresa: |
19000, 22508562, Praha, Prosek, Jablonecká, 719, 1, Jablonecká 719/1, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Zdeněk Muzika
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
Jednatel |
28.09.1998 |
Adresa: |
22541624, Praha 9, Praha 9, Bassova, 61/12 |
|
Ing. ZDENĚK MUZIKA
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
Jednatel |
28.09.1998 |
Adresa: |
19000, 22541624, Praha, Vysočany, Bassova, 61, 12, Bassova 61/12, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Karel Novotný
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
22506861, Praha 9, Praha 9, Vysočanská, 546 |
|
Ing. Karel Novotný
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
19000, 22506861, Praha, Prosek, Vysočanská, 546, 85, Vysočanská 546/85, Prosek, 19000 Praha 9 |
|