ILONA ŠÁMALOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
HANA VESELÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4 |
|
MILAN VÁVRA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4 |
|
SVATAVA ZACHAROVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4 |
|
ILONA ŠÁMALOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
HANA VESELÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
MILAN VÁVRA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
SVATAVA ZACHAROVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.10.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
HANA VESELÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Člen představenstva |
25.06.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4 |
|
HANA VESELÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Člen představenstva |
25.06.2020 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
HANA VESELÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
Člen představenstva |
20.06.2020 |
Adresa: |
15500, 28150091, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5 |
|
HANA VESELÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
Člen představenstva |
20.06.2020 |
Adresa: |
15500, 28150091, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5, Přeučilova 2736/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
STANISLAV ČERVINKA
|
Neaktivní
od 20.06.2020
|
Člen představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
JAN RUDINSKÝ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Předseda představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
ILONA ŠÁMALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Místopředsedkyně představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
STANISLAV ČERVINKA
|
Neaktivní
od 20.06.2020
|
Člen představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
JAN RUDINSKÝ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Předseda představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
ILONA ŠÁMALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Místopředsedkyně představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
JAN RUDINSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
JAN BRAUNSPERGER
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
předseda představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
EVŽEN SCHEJBAL
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
místopředseda představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464913, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4 |
|
STANISLAV ČERVINKA
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2 |
|
JAN RUDINSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
JAN BRAUNSPERGER
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
předseda představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
EVŽEN SCHEJBAL
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
místopředseda představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
STANISLAV ČERVINKA
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
23.10.2014 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Ing. Jan Braunsperger
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
předseda |
15.01.1998 |
Adresa: |
19700, Praha 9 - Kbely, Rožďalovická, 638 |
|
Evžen Schejbal
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
místopředseda |
15.01.1998 |
Adresa: |
19700, Praha 9 - Kbely, Rožďalovická, 639 |
|
Ing. Jan Braunsperger
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
předseda |
15.01.1998 |
Adresa: |
19700, 22464905, Praha, Kbely, Rožďalovická, 638, 2, Rožďalovická 638/2, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
EVŽEN SCHEJBAL
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
místopředseda |
15.01.1998 |
Adresa: |
19700, 22464913, Praha, Kbely, Rožďalovická, 639, 4, Rožďalovická 639/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|