Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | MITRACO s.r.o. |
ICO: | 25639013 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21707189, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 912, 10, Politických vězňů 912/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 19.01.1998 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaobory činnosti:Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MIROSLAV DOSTÁL | Aktivní | 11.09.2020 | |
|
|||
Ing. ONDŘEJ DOSTÁL | Aktivní | 12.11.2015 | |
|
|||
Ing. MIROSLAV DOSTÁL | Aktivní | 04.09.2013 | |
|
|||
Ing. MIROSLAV DOSTÁL | Aktivní | 04.09.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MIROSLAV DOSTÁL | Aktivní | jednatel | 04.09.2013 |
|
|||
Ing. MIROSLAV DOSTÁL | Aktivní | jednatel | 04.09.2013 |
|
|||
Ing. Miroslav Dostál | Neaktivní od 04.09.2013 | jednatel | 14.06.1999 |
|
|||
Ing. Miroslav Dostál | Neaktivní od 04.09.2013 | jednatel | 14.06.1999 |
|
|||
Ing. Miroslav Dostál | Neaktivní od 14.06.1999 | jednatel | 19.01.1998 |
|
|||
Ing. Miroslav Dostál | Neaktivní od 14.06.1999 | jednatel | 19.01.1998 |
|
Registrační číslo MITRACO s.r.o. je 25639013.
Registrační adresa MITRACO s.r.o. je 11000, 21707189, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 912, 10, Politických vězňů 912/10, Nové Město, 11000 Praha 1.
MITRACO s.r.o. byla založena 19.01.1998.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. MIROSLAV DOSTÁL, Ing. ONDŘEJ DOSTÁL, Ing. MIROSLAV DOSTÁL, Ing. MIROSLAV DOSTÁL.