Ing. MIROSLAV RUDOLF
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
MARTIN VYSKOČIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
MAGDALENA MYŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
Mgr. MILADA JANDOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
Ing. MIROSLAV RUDOLF
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MARTIN VYSKOČIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MAGDALENA MYŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Mgr. MILADA JANDOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.09.2019 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Ing. MIROSLAV RUDOLF
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
předseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
Dr. KAMIL ZÁGORŠEK
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
MAGDALENA MYŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
MILADA JANDOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
Ing. MIROSLAV RUDOLF
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
předseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Dr. KAMIL ZÁGORŠEK
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MAGDALENA MYŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MILADA JANDOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MILADA JANDOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
04.08.2014 |
Adresa: |
25088, 12713929, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18 |
|
MILADA JANDOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
04.08.2014 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Ing. Miroslav Rudolf
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
předseda |
28.04.2004 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Dr. Kamil Zágoršek
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
místopředseda |
28.04.2004 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Magdalena Myšková
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
28.04.2004 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Ing. MIROSLAV RUDOLF
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
předseda |
28.04.2004 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Dr. KAMIL ZÁGORŠEK
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
místopředseda |
28.04.2004 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
MAGDALENA MYŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
28.04.2004 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Václava Lisová
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Předseda |
20.01.1998 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Jaroslava Čiháková
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Místopředseda |
20.01.1998 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Jiří Semecký
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Člen představenstva |
20.01.1998 |
Adresa: |
12713929, Praha-východ, Čelákovice, Rumunská, 1486 |
|
Václava Lisová
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Předseda |
20.01.1998 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Jaroslava Čiháková
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Místopředseda |
20.01.1998 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|
Jiří Semecký
|
Neaktivní
od 28.04.2004
|
Člen představenstva |
20.01.1998 |
Adresa: |
25088, 12713929, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Rumunská, 1486, 18, Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
|