MIROSLAV NIKODÉM
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2020 |
Adresa: |
27361, 1337793, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Vodárenská, 367 |
|
MIROSLAV NIKODÉM
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2020 |
Adresa: |
27361, 1337793, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Vodárenská, 367, Vodárenská 367, 27361 Velká Dobrá |
|
DANIEL JESENSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
15500, 27747247, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Karla Kryla, 2659, 10 |
|
DANIEL JESENSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
15500, 27747247, Praha, Stodůlky, Karla Kryla, 2659, 10, Karla Kryla 2659/10, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Miroslav Nikodém
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
22818162, Beroun, Zdice, Na Vyhlídce, 699 |
|
Miroslav Nikodém
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
26751, 22818162, Beroun, Zdice, Zdice, Na Vyhlídce, 699, Na Vyhlídce 699, 26751 Zdice |
|
Daniel Jesenský
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
Praha 10-Kolovraty, K Vrbě, 535/18 |
|
Daniel Jesenský
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
Jednatel |
14.04.1998 |
Adresa: |
10300, 22756400, Praha, Kolovraty, K vrbě, 535, 18, K vrbě 535/18, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Daniel Jesenský
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
Praha 4-Háje, Matúškova, 787/12 |
|
Ladislava Nikodémová
|
Neaktivní
od 26.01.2005
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
22818162, Beroun, Zdice, Na Vyhlídce, 699 |
|
Daniel Jesenský
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
14900, 21821232, Praha, Háje, Matúškova, 787, 12, Matúškova 787/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ladislava Nikodémová
|
Neaktivní
od 26.01.2005
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
26751, 22818162, Beroun, Zdice, Zdice, Na Vyhlídce, 699, Na Vyhlídce 699, 26751 Zdice |
|