JOSEF CHLOUBA
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
12000, 21736154, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1995, 11 |
|
Josef Chlouba
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
12000, 21736154, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1995, 11, Gorazdova 1995/11, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
05.10.2013 |
Adresa: |
14000, 21946663, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
05.10.2013 |
Adresa: |
14000, 21946663, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c, Marie Cibulkové 788/1c, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 05.10.2013
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha 4, Nusle, Pujmanové, 1588, 50 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 05.10.2013
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha, Nusle, Pujmanové, 1588, 50, Pujmanové 1588/50, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ivo Filipi
|
Neaktivní
od 21.05.2003
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
14000, 21937681, Praha 4, Praha 4, Plevenská, 3110 |
|
Petr Soukup
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha 4, Praha 4, Pujmanové, 50 |
|
Ivo Filipi
|
Neaktivní
od 21.05.2003
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
14300, 21937681, Praha, Modřany, Plevenská, 3110, 7, Plevenská 3110/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha, Nusle, Pujmanové, 1588, 50, Pujmanové 1588/50, Nusle, 14000 Praha 4 |
|