MILAN DOHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2023 |
Adresa: |
75002, 78391555, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, Přerov VI-Újezdec č.ev. 83, 75002 Přerov |
|
MILAN DOHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
75361, 11291567, Přerov, Hranice, Hranice VII-Slavíč, 50 |
|
MILAN DOHNAL
|
Neaktivní
od 22.06.2023
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
75361, 11291567, Přerov, Hranice, Hranice VII-Slavíč, 50, Hranice VII-Slavíč 50, 75361 Hranice |
|
Ing. RUDOLF MLČÁK
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21839280, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hněvkovského, 1375, 12 |
|
Ing. RUDOLF MLČÁK
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21839280, Praha, Chodov, Hněvkovského, 1375, 12, Hněvkovského 1375/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. RUDOLF MLČÁK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
14900, 21839280, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hněvkovského, 1375, 12 |
|
Ing. RUDOLF MLČÁK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
14900, 21839280, Praha, Chodov, Hněvkovského, 1375, 12, Hněvkovského 1375/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
Jednatel |
06.03.1998 |
Adresa: |
12831816, Praha-západ, Osnice, čp.77 |
|
Ing. Rudolf Mlčák
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
Jednatel |
06.03.1998 |
Adresa: |
21845646, Praha 4, Praha 4, Dědinova, 2004/5 |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
Jednatel |
06.03.1998 |
Adresa: |
25242, 12831816, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Hlavní, 77, Hlavní 77, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Ing. Rudolf Mlčák
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
Jednatel |
06.03.1998 |
Adresa: |
14800, 21845646, Praha, Chodov, Dědinova, 2004, 5, Dědinova 2004/5, Chodov, 14800 Praha 4 |
|