JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2022 |
Adresa: |
18600, 22353704, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Lyčkovo náměstí, 482, 3 |
|
JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2022 |
Adresa: |
18600, 22353704, Praha, Karlín, Lyčkovo náměstí, 482, 3, Lyčkovo náměstí 482/3, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JEAN-CLAUDE MICHEL PEY
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21720703, Praha, Staré Město, Havelská, 502, 21 |
|
JEAN-CLAUDE MICHEL PEY
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21720703, Praha, Staré Město, Havelská, 502, 21, Havelská 502/21, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7 |
|
JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JEAN CLAUDE MICHEL PEY
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21720703, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 502, 21 |
|
JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
18600, 26653028, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7 |
|
JEAN JACQUES ANTOINE NEGRONI
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JEAN CLAUDE MICHEL PEY
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21720703, Praha, Staré Město, Havelská, 502, 21, Havelská 502/21, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jean Claude Michel Pey
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
21735999, Praha 2, Gorazdova, 8 |
|
Jean Jacques Antoine Negroni
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
21735999, Praha 2, Gorazdova, 8 |
|
Jean Claude Michel Pey
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21735999, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1971, 8, Gorazdova 1971/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jean Jacques Antoine Negroni
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21735999, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1971, 8, Gorazdova 1971/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Vasfi Candan Demirel, nar. 15.12.1966
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
Jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
25172573, Praha 5, Praha 5, Sobín, Mikulčická, 112 |
|
Vasfi Candan Demirel, nar. 15.12.1966
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
Jednatel |
08.08.2000 |
Adresa: |
15521, 25172573, Praha, Sobín, Mikulčická, 112, 6, Mikulčická 112/6, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Jean Paul GABRIELLI
|
Neaktivní
od 08.08.2000
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
Praha lO, Krupská, 1 |
|
Jean Paul GABRIELLI
|
Neaktivní
od 08.08.2000
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
10000, 22634959, Praha, Strašnice, Krupská, 3083, 1, Krupská 3083/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|