MILAN LOUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
17000, 27721604, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 18 |
|
MILAN LOUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
17000, 27721604, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 18, V přístavu 1585/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MILAN LOUDA
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
15500, 27453448, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2618, 6 |
|
MILAN LOUDA
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
15500, 27453448, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2618, 6, Raichlova 2618/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MILAN LOUDA
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
46604, 12196703, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova, 3639, 2 |
|
MILAN LOUDA
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
46604, 12196703, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova, 3639, 2, Mozartova 3639/2, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Eva Rouhaniová Fardová
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
19800, 22712046, Praha 9, Praha 9, Vašátkova, 1007/24 |
|
Dariush Ardeshir Rouhani Fard
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
19800, 22712046, Praha 9, Praha 9, Vašátkova, 1007/24 |
|
Ing. Eva Rouhaniová Fardová
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
19800, 22712046, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1007, 24, Vašátkova 1007/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Dariush Ardeshir Rouhani Fard
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
19800, 22712046, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1007, 24, Vašátkova 1007/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|