Oldřich Čechák
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
16300, 22698388, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1372, 12 |
|
PhDr. KAREL PREUSS
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
27204, 1412400, Kladno, Kladno, Kladno, Moskevská, 3114 |
|
Oldřich Čechák
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
16300, 22698388, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1372, 12, Mrkvičkova 1372/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
PhDr. KAREL PREUSS
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
27204, 1412400, Kladno, Kladno, Kladno, Moskevská, 3114, Moskevská 3114, 27204 Kladno |
|
PhDr. Karel Preuss
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
Jednatel |
24.07.1998 |
Adresa: |
22014900, Praha 5, Praha 5, Záluské, 390/31 |
|
Oldřich Čechák
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
Jednatel |
24.07.1998 |
Adresa: |
22698388, Praha 6, Praha 6, Mrkvičkova, 1372 |
|
PhDr. Karel Preuss
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
Jednatel |
24.07.1998 |
Adresa: |
15800, 22014900, Praha, Jinonice, Záluské, 390, 31, Záluské 390/31, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Oldřich Čechák
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
Jednatel |
24.07.1998 |
Adresa: |
16300, 22698388, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1372, 12, Mrkvičkova 1372/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mgr. Pavlína Fojtíková
|
Neaktivní
od 24.07.1998
|
Jednatel |
01.04.1998 |
Adresa: |
14000, 22704353, Praha 4, Praha 4, Klapálkova, 11/2243 |
|
Mgr. Pavlína Fojtíková
|
Neaktivní
od 24.07.1998
|
Jednatel |
01.04.1998 |
Adresa: |
14900, 22704353, Praha, Chodov, Klapálkova, 2243, 11, Klapálkova 2243/11, Chodov, 14900 Praha 4 |
|