Mgr. PAVEL MUCHNA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
15800, 80865119, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Nyklíčkova, 1015, 40 |
|
Mgr. PAVEL MUCHNA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
15800, 80865119, Praha, Jinonice, Nyklíčkova, 1015, 40, Nyklíčkova 1015/40, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Mgr. PAVEL MUCHNA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
17.04.2019 |
Adresa: |
15000, 73940003, Hlavní město Praha, Praha, Radlice, Na vysoké I, 346, 11 |
|
Mgr. PAVEL MUCHNA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
17.04.2019 |
Adresa: |
15000, 73940003, Praha, Radlice, Na vysoké I, 346, 11, Na vysoké I 346/11, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
MVDr. BOHUMIL MUCHNA
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569 |
|
MVDr. Bohumil Muchna
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569, Průmyslová 569, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Ing. Michal Šnobr
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 134 |
|
Ing. MICHAL ŠNOBR
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 134, Zvolenská 134, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Michal Šnobr
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Zvolenská, 134 |
|
Ing. MICHAL ŠNOBR
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 134, Zvolenská 134, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MVDr. Bohumil Muchna
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
16.09.2002 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569 |
|
MVDr. Bohumil Muchna
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
16.09.2002 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569, Průmyslová 569, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Pavel Muchna
|
Neaktivní
od 16.09.2002
|
jednatel |
10.06.2002 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569 |
|
PAVEL MUCHNA
|
Neaktivní
od 16.09.2002
|
jednatel |
10.06.2002 |
Adresa: |
39111, 17388210, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 569, Průmyslová 569, 39111 Planá nad Lužnicí |
|
Jana Koubková
|
Neaktivní
od 10.06.2002
|
Jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
13000, Praha 3 - Žižkov, Řehořova, 1002/20 |
|
Jana Koubková
|
Neaktivní
od 10.06.2002
|
Jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
13000, 21777128, Praha, Žižkov, Řehořova, 1002, 20, Řehořova 1002/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|