LUKÁŠ ZBOŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2022 |
Adresa: |
14900, 21821437, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Dubnova, 807, 1 |
|
LUKÁŠ ZBOŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2022 |
Adresa: |
14900, 21821437, Praha, Háje, Dubnova, 807, 1, Dubnova 807/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
DANIEL SEIDL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
10300, 22582266, Hlavní město Praha, Praha, Kolovraty, Nad topoly, 403, 18 |
|
DANIEL SEIDL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
10300, 22582266, Praha, Kolovraty, Nad topoly, 403, 18, Nad topoly 403/18, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
LUKÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 20.02.2022
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
79401, 14075318, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, Sokolovská, 194, 16 |
|
LUKÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 20.02.2022
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
79401, 14075318, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, Sokolovská, 194, 16, Sokolovská 194/16, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
ALEXANDER SEIDL
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21988901, Praha 4, Záběhlice, Jihozápadní V, 998, 28 |
|
Alexander Seidl
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21988901, Praha, Záběhlice, Jihozápadní V, 998, 28, Jihozápadní V 998/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Daniel Seidl
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
14.09.2011 |
Adresa: |
10300, 22582266, Praha 10, Kolovraty, Nad Topoly, 403, 18 |
|
DANIEL SEIDL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
14.09.2011 |
Adresa: |
10300, 22582266, Praha, Kolovraty, Nad topoly, 403, 18, Nad topoly 403/18, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Ing. Zbyněk Cejnar
|
Neaktivní
od 14.09.2011
|
jednatel |
07.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22422986, Praha 9, Praha 9, Vaňkova, 348/28 |
|
Ing. Zbyněk Cejnar
|
Neaktivní
od 14.09.2011
|
jednatel |
07.04.1998 |
Adresa: |
19800, 22422986, Praha, Hloubětín, Vaňkova, 348, 28, Vaňkova 348/28, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|