Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
29.04.2022 |
Adresa: |
19300, 26678641, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2619, 13 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
29.04.2022 |
Adresa: |
19300, 26678641, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2619, 13, Dandova 2619/13, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Předseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22175521, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Mlýnská, 22, 4 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Předseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22175521, Praha, Bubeneč, Mlýnská, 22, 4, Mlýnská 22/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Předseda představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
25064, 14498031, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Revoluční, 33 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Předseda představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
25064, 14498031, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Revoluční, 33, Revoluční 33, 25064 Hovorčovice |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
25064, 25987674, Hovorčovice, Hovorčovice, Za Vodou, 451 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
25064, 25987674, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Za Vodou, 451, Za Vodou 451, 25064 Hovorčovice |
|
Marie Landová
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Místopředseda představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
19600, Praha 9-Čakovice, Jizerská, 373 |
|
Ing. Tomáš Vych
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Předseda představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
51741, 9747761, Kostelec nad Orlicí, U Váhy, 1196 |
|
Vít Pavlusek
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Člen představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
51703, 9806342, Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou, č.p.46 |
|
Marie Landová
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Místopředseda představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
19600, 22408258, Praha, Čakovice, Jizerská, 373, 33, Jizerská 373/33, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Tomáš Vych
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Předseda představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
51741, 9747761, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, U Váhy, 1196, U Váhy 1196, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Vít Pavlusek
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Člen představenstva |
31.07.2002 |
Adresa: |
51703, 9806342, Rychnov nad Kněžnou, Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou, 46, č.p. 46, 51703 Skuhrov nad Bělou |
|
JUDr. Jiří Hartmann
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
21960887, Praha 4, Praha 4, Nad Spádem, 9/206 |
|
Ing. Pavel Záruba
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
22179721, Praha 6, Praha 6, Terronská, 21/579 |
|
Ing. Tomáš Zlatník
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
Praha 4-Chodov, Jažlovická, 1323/22 |
|
JUDr. Jiří Hartmann
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
14700, 21960887, Praha, Podolí, Nad spádem, 206, 9, Nad spádem 206/9, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing. Pavel Záruba
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
16000, 22179721, Praha, Bubeneč, Terronská, 579, 21, Terronská 579/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Zlatník
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
14900, 21838755, Praha, Chodov, Jažlovická, 1323, 22, Jažlovická 1323/22, Chodov, 14900 Praha 4 |
|