VLADIMIR ROCHNYAK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
36001, 20737483, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 908, 29 |
|
VLADIMIR ROCHNYAK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
36001, 20737483, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 908, 29, Dr. Davida Bechera 908/29, 36001 Karlovy Vary |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
09.01.2009 |
Adresa: |
36263, 26243369, Dalovice, V Břízkách, 277 |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
09.01.2009 |
Adresa: |
36263, 26243369, Karlovy Vary, Dalovice, Dalovice, V Břízkách, 277, V Břízkách 277, 36263 Dalovice |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 09.01.2009
|
jednatel |
07.02.2002 |
Adresa: |
25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Zeyerova, 147 |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 09.01.2009
|
jednatel |
07.02.2002 |
Adresa: |
35301, 25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Zeyerova, 147, 14, Zeyerova 147/14, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Vladimir Rotchnyak
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Zeyerova, 147 |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 07.02.2002
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Zeyerova, 147 |
|
Vladimir Rotchnyak
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
35301, 25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Zeyerova, 147, 14, Zeyerova 147/14, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Vladimir Rochnyak
|
Neaktivní
od 07.02.2002
|
jednatel |
06.10.2000 |
Adresa: |
35301, 25274813, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Zeyerova, 147, 14, Zeyerova 147/14, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Vladimír Rotchniak
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
jednatel |
22.04.1998 |
Adresa: |
21859612, Praha 4, Praha 4, Na dvorcích, 185/5 |
|
Vladimír Rotchniak
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
jednatel |
22.04.1998 |
Adresa: |
14000, 21859612, Praha, Krč, Na Dvorcích, 185, 5, Na Dvorcích 185/5, Krč, 14000 Praha 4 |
|