MARTIN ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
předseda družstva |
03.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9 |
|
MARIKA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
místopředseda družstva |
03.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9 |
|
MARIKA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
místopředseda družstva |
03.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
předseda družstva |
03.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
místopředseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531, 9 |
|
Martin Zedník
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
předseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Veltruská, 531, 9 |
|
Marika Zemanová
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
místopředseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Veltruská, 531, 9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
místopředseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
předseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MARIKA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
místopředseda družstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Martina Bořkovcová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
předseda družstva |
17.03.2009 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Veltruská, 531/9 |
|
Martina Bořkovcová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
předseda družstva |
17.03.2009 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Lucie Hecková
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
předseda družstva |
08.06.2005 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
místopředseda družstva |
08.06.2005 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Lucie Hecková
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
předseda družstva |
08.06.2005 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
místopředseda družstva |
08.06.2005 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
předseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Ing. Ilona Ettelová
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
místopředseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Jolana Vaňková
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
místopředseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha 9, Praha 9, Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Ing. Štěpán Hušek
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
předseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Ilona Ettelová
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
místopředseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Jolana Vaňková
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
místopředseda představenstva |
26.01.2002 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Jana Kudrnová
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
předseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9,Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Ivana Zvěřinová
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9,Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Marie Macháčková
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9,Prosek, Veltruská, 531/9 |
|
Jana Kudrnová
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
předseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ivana Zvěřinová
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Marie Macháčková
|
Neaktivní
od 26.01.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506713, Praha, Prosek, Veltruská, 531, 9, Veltruská 531/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|