Suping Xu
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
10600, 26663384, Praha 10, Záběhlice, Mikanova, 3260, 1 |
|
Suping Xu
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
10600, 26663384, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3260, 1, Mikanova 3260/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Huiming Xu
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
Jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Huiming Xu
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
Jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
jednatel |
26.11.2001 |
Adresa: |
21941670, Praha 4, Praha 4, Otakarova, 6/1 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
jednatel |
26.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21941670, Praha, Nusle, Otakarova, 6, 1, Otakarova 6/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 26.11.2001
|
jednatel |
08.03.2000 |
Adresa: |
21947295, Praha 4, Praha 4, Lounských, 855/7 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 26.11.2001
|
jednatel |
08.03.2000 |
Adresa: |
14000, 21947295, Praha, Nusle, Lounských, 855, 7, Lounských 855/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
22331743, Praha 8, Praha 8, Skálova, 4/535 |
|
Xu Suping, nar. 26.8.1962
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
18100, 22331743, Praha, Čimice, Skálova, 535, 4, Skálova 535/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|