ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
KAREL KOCMAN
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAREL KOCMAN
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
04.06.2022 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
předseda představenstva |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
1. místopředseda |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
2. místopředsedkyně |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
předseda představenstva |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
1. místopředseda |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
2. místopředsedkyně |
07.06.2019 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda představenstva |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
1. místopředseda |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
2. místopředsedkyně |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
HANA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
2. místopředsedkyně |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda představenstva |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
1. místopředseda |
26.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
předseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
HANA ŽEMLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
II. místopředseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
I. místopředseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
předseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
HANA ŽEMLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
II. místopředseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
I. místopředseda |
16.10.2014 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Hana Žemličková
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
2. místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha 9, Prosek, Veltruská, 533/13 |
|
HANA ŽEMLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
2. místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Lenka Jeníková
|
Neaktivní
od 17.01.2006
|
2. místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Prosek, Veltruská, 533/13 |
|
Zdeněk Lněnička
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
předseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Prosek, Veltruská, 533/13 |
|
Karel Kocman
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
l. místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Prosek, Veltruská, 533/13 |
|
Lenka Jeníková
|
Neaktivní
od 17.01.2006
|
2. místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ZDENĚK LNĚNIČKA
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
předseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAREL KOCMAN
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
l. místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
19000, 22506730, Praha, Prosek, Veltruská, 533, 13, Veltruská 533/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|