MIROSLAV FILIP
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
předseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Háje, Hlavatého, 621, 7 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
místopředseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Háje, Hlavatého, 620, 5 |
|
EVA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Háje, Hlavatého, 621, 7 |
|
ELIŠKA MEJDRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Háje, Hlavatého, 621, 7 |
|
MARTA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Háje, Hlavatého, 620, 5 |
|
MIROSLAV FILIP
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
předseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
místopředseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
EVA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ELIŠKA MEJDRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARTA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
člen |
28.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Filip
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
předseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621, 7 |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
místopředseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Mgr. Eva Černá
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621, 7 |
|
Eliška Mejdrychová
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621, 7 |
|
Marta Musilová
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620, 5 |
|
Ing. MIROSLAV FILIP
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
předseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
místopředseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. EVA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ELIŠKA MEJDRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARTA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
místopředseda představenstva |
30.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Vítězslava Chmelíková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
30.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
místopředseda představenstva |
30.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Vítězslava Chmelíková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
30.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Marcela Humlová
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
místopředseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Jana Sýkorová
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Mgr. Hana Pšeničková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Petr Řehoř
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Michal Míček
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Marcela Humlová
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
místopředseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jana Sýkorová
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Michal Míček
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Hana Pšeničková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Řehoř
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Hana Janečková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
předseda představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Mgr. Hana Pšeničková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
místopředseda představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Eva Gruntová
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Hana Janečková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
předseda představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Hana Pšeničková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
místopředseda představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Eva Gruntová
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
04.10.2006 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Antonín Fait
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
místopředseda představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Dana Kalendová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Marcela Humlová
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Břetislav Kuchynka
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Dana Kalendová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Antonín Fait
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
místopředseda představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Marcela Humlová
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Břetislav Kuchynka
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
09.11.2004 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
místopředseda |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Ing. Dušan Lebeda
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Jiří Boháč
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Antonín Fait
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Ing. Markéta Lučanová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
předseda |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Ing. Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
místopředseda |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Dušan Lebeda
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Boháč
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Antonín Fait
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
člen |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. MARKÉTA LUČANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
předseda |
15.06.2002 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Filip
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
předseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Přemysl Košťák
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
21819599, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Štefan Matušek
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
21819599, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 620 |
|
Ivana Fantová
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
Eva Černá
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
21819602, Praha 4, Praha 4, Hlavatého, 621 |
|
MIROSLAV FILIP
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
předseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Přemysl Košťák
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
místopředseda |
30.04.1998 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Štefan Matušek
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ivana Fantová
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
EVA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2002
|
člen |
30.04.1998 |
Adresa: |
14900, 21819602, Praha, Háje, Hlavatého, 621, 7, Hlavatého 621/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|