ROMAN KLIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
12800, 21758069, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 22, 20 |
|
ROMAN KLIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
12800, 21758069, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 22, 20, Vratislavova 22/20, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
Roman Klimek
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
09.07.2010 |
Adresa: |
12000, 4, Praha 2, Vratislavova, 20, 22 |
|
ROMAN KLIMEK
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
09.07.2010 |
Adresa: |
12800, 21758069, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 22, 20, Vratislavova 22/20, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Ondráček
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
Jednatel |
30.05.2001 |
Adresa: |
13000, 3, Praha 3, Praha 3, Zelenky Hajského, 3 |
|
Ing. Jiří Ondráček
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
Jednatel |
30.05.2001 |
Adresa: |
13000, 21785848, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1727, 3, Zelenky-Hajského 1727/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Smetana
|
Neaktivní
od 30.05.2001
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha 6, Praha 6, Tobrucká, 711/21 |
|
Jiří Smetana
|
Neaktivní
od 30.05.2001
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
21932816, Praha 4, Praha 4, K Vystrkovu, 1551/7 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
14300, 21932816, Praha, Modřany, K Vystrkovu, 1551, 7, K Vystrkovu 1551/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|