OLIVER MAA (MAASS)
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
21.01.2014 |
Adresa: |
81243, München, Heinrich-Schütz-Weg 48 |
|
OLIVER MAA (MAASS)
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
21.01.2014 |
Adresa: |
München, Heinrich-Schütz-Weg 48, 81243, Heinrich-Schütz-Weg 48, 81243 München, Německo |
|
Zbigniew Jóźwicki
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
jednatel |
06.03.2013 |
Adresa: |
05-462, Wiazovna, Michalowek, 19F |
|
Zbigniew Jóźwicki
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
jednatel |
06.03.2013 |
Adresa: |
19F, Wiazovna, Michalowek, 05-462, Michalowek 19F, 05-462 Wiazovna, Polsko |
|
Jan Václav Čep
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
jednatel |
14.06.2012 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Legerova, 1856, 18 |
|
Jan Václav Čep
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
jednatel |
14.06.2012 |
Adresa: |
12000, 21734836, Praha, Nové Město, Legerova, 1856, 18, Legerova 1856/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Thomas Landolt
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
jednatel |
28.11.2008 |
Adresa: |
101, Langau an Albis, Am Hehlhügel 4m, 8135 |
|
Thomas Landolt
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
jednatel |
28.11.2008 |
Adresa: |
Langau an Albis, Am Hehlhügel 4m, 8135 |
|
Alexander Sigl
|
Neaktivní
od 28.11.2008
|
jednatel |
21.08.2008 |
Adresa: |
85551, 101, Kirchheim bei München, Stockaeckerring, 6 |
|
Alexander Sigl
|
Neaktivní
od 28.11.2008
|
jednatel |
21.08.2008 |
Adresa: |
6, Kirchheim bei München, Stockaeckerring, 85551, Stockaeckerring 6, 85551 Kirchheim bei München, Německo |
|
Sudan Vyvial
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
jednatel |
14.07.2006 |
Adresa: |
80639, 101, Mnichov, Winthirstrasse, 39 |
|
Susan Vyvial
|
Neaktivní
od 28.11.2008
|
jednatel |
14.07.2006 |
Adresa: |
80639, 101, Mnichov, Winthirstrasse, 39 |
|
Sudan Vyvial
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
jednatel |
14.07.2006 |
Adresa: |
39, Mnichov, Winthirstrasse, 80639, Winthirstrasse 39, 80639 Mnichov, Německo |
|
Susan Vyvial
|
Neaktivní
od 28.11.2008
|
jednatel |
14.07.2006 |
Adresa: |
39, Mnichov, Winthirstrasse, 80639, Winthirstrasse 39, 80639 Mnichov, Německo |
|
Ing. Miroslav Pavel
|
Neaktivní
od 31.03.1999
|
Jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
14628848, Brandýs nad Labem, Zárybská, 1829 |
|
Ing. Milena Daňková
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
Jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
21870683, Praha 4, Praha 4, Paprsková, 1340 |
|
ing. Miroslav Pavel
|
Neaktivní
od 31.03.1999
|
Jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
25001, 14628848, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Zárybská, 1829, Zárybská 1829, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. Milena Daňková
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
Jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
14000, 21870683, Praha, Krč, Paprsková, 1340, 10, Paprsková 1340/10, Krč, 14000 Praha 4 |
|