Ing. Petr Smrčka
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
25243, 24970603, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 679 |
|
Ing. Petr Smrčka
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
25243, 24970603, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 679, Na Michovkách III 679, 25243 Průhonice |
|
Ing. Petr Smrčka
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
25243, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 679 |
|
Ing. Petr Smrčka
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
25243, 24970603, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 679, Na Michovkách III 679, 25243 Průhonice |
|
Ing. Petr Smrčka
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
Jednatel |
07.09.2001 |
Adresa: |
12000, 21748713, Praha 2, Praha 2, Sázavská, 8 |
|
Ing. Petr Smrčka
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
Jednatel |
07.09.2001 |
Adresa: |
12000, 21748713, Praha, Vinohrady, Sázavská, 914, 8, Sázavská 914/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Marek Svejkovský
|
Neaktivní
od 07.09.2001
|
Jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
21709891, Praha 1, Praha 1, Petrská, 24 |
|
Marek Svejkovský
|
Neaktivní
od 07.09.2001
|
Jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
11000, 21709891, Praha, Nové Město, Petrská, 1161, 24, Petrská 1161/24, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|