JAROSLAVA MALÍNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
15800, 25781898, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13 |
|
JAROSLAVA MALÍNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. PETR PICMAUS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.09.2013 |
Adresa: |
15800, 25781898, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13 |
|
Ing. PETR PICMAUS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.09.2013 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ PICMAUS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2013 |
Adresa: |
15500, 22123512, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2016, 13 |
|
TOMÁŠ PICMAUS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2013 |
Adresa: |
15500, 22123512, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2016, 13, Bronzová 2016/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAROSLAVA MALÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
24.01.2013 |
Adresa: |
15500, 22123512, Praha 5, Stodůlky, Bronzová, 2016, 13 |
|
JAROSLAVA MALÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
24.01.2013 |
Adresa: |
15500, 22123512, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2016, 13, Bronzová 2016/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Melicher
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
22123326, Praha 5, Praha 5, Zázvorkova, 1997 |
|
Ing. Josef Maryška
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
12671169, Praha-východ, Odolena Voda, Dolní náměstí 384 |
|
Ing. Petr Picmaus
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
22123512, Praha 5, Praha 5, Bronzová, 2016 |
|
Ing. Pavel Melicher
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
15500, 22123326, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 1997, 26, Zázvorkova 1997/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Josef Maryška
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
25070, 12671169, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Dolní náměstí, 384, Dolní náměstí 384, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. Petr Picmaus
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
15500, 22123512, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2016, 13, Bronzová 2016/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|