CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
28926, 1193333, Nymburk, Stará Lysá, Čihadla, 1 |
|
CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
28926, 1193333, Nymburk, Stará Lysá, Čihadla, 1, Čihadla 1, 28926 Stará Lysá |
|
CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
28926, 1194275, Nymburk, Stará Lysá, Stará Lysá, 56 |
|
CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
28926, 1194275, Nymburk, Stará Lysá, Stará Lysá, 56, č.p. 56, 28926 Stará Lysá |
|
CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
28926, 1193333, Nymburk, Stará Lysá, Čihadla, 1 |
|
CHARLES ALEXEI BUTLER
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
28926, 1193333, Nymburk, Stará Lysá, Čihadla, 1, Čihadla 1, 28926 Stará Lysá |
|
CHARLES BUTLER
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
10400, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Dunajská, 608, 16 |
|
CHARLES BUTLER
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
10400, 22646191, Praha, Uhříněves, Dunajská, 608, 16, Dunajská 608/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Charles A.Butler,nar.10.5.1966
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
02.06.1998 |
Adresa: |
22646191, Praha 10, Praha 10, Dunajská, 608 |
|
Charles A.Butler,nar.10.5.1966
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
02.06.1998 |
Adresa: |
10400, 22646191, Praha, Uhříněves, Dunajská, 608, 16, Dunajská 608/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|