PAVEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
předseda představenstva |
24.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22500286, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2 |
|
PAVEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
předseda představenstva |
24.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Krahulec
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
16.02.2012 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U školičky, 1912, 2 |
|
Ivana Škuthanová
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
16.02.2012 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U školičky, 1912, 2 |
|
Ing. Jiří Krahulec
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
16.02.2012 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ivana Škuthanová
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
16.02.2012 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Pavel Dvořák
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
předseda představenstva |
17.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U Školičky, 1912, 2 |
|
PAVEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
předseda představenstva |
17.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ivan Veselý
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
předseda představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U školičky, 1912/2 |
|
Martin Němec
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U školičky, 1912/2 |
|
Pavel Dvořák
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha 9, Libeň, U školičky, 1912/2 |
|
Ivan Veselý
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
předseda představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN NĚMEC
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
PAVEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen představenstva |
21.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Martin Pajer
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
předseda |
08.03.2000 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U Školičky, 1912/2 |
|
Jiří Lutovský
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
člen |
08.03.2000 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U Školičky, 1912/2 |
|
Pavel Dvořák
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
člen |
08.03.2000 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U Školičky, 1912/2 |
|
Ing. Martin Pajer
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
předseda |
08.03.2000 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
JIŘÍ LUTOVSKÝ
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
člen |
08.03.2000 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
PAVEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
člen |
08.03.2000 |
Adresa: |
19000, 22500286, Praha, Libeň, U školičky, 1912, 2, U školičky 1912/2, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Petr Jirotka
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
předseda |
10.06.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U školičky, 1912/27 |
|
Michal Nagy
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
člen |
10.06.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U školičky, 1912/27 |
|
Jan Brokl
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
člen |
10.06.1998 |
Adresa: |
Praha 9 - Libeň, U školičky, 1912/27 |
|
Petr Jirotka
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
předseda |
10.06.1998 |
Adresa: |
1912/27, Praha 9 - Libeň, U školičky, U školičky 1912/27, Praha 9 - Libeň, Česká republika |
|
Michal Nagy
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
člen |
10.06.1998 |
Adresa: |
1912/27, Praha 9 - Libeň, U školičky, U školičky 1912/27, Praha 9 - Libeň, Česká republika |
|
Jan Brokl
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
člen |
10.06.1998 |
Adresa: |
1912/27, Praha 9 - Libeň, U školičky, U školičky 1912/27, Praha 9 - Libeň, Česká republika |
|