DUŠAN SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2018 |
Adresa: |
11000, 21709891, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Petrská, 1161, 24 |
|
Dušan Sýkora
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2018 |
Adresa: |
11000, 21709891, Praha, Nové Město, Petrská, 1161, 24, Petrská 1161/24, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. MILAN TUHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
25219, 25480189, Rudná, Rudná, Svážná, 1158, 7 |
|
ing. MILAN TUHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
25219, 25480189, Praha-západ, Rudná, Rudná, Svážná, 1158, 7, Svážná 1158/7, 25219 Rudná |
|
DUŠAN SÝKORA
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
jednatel |
30.09.2014 |
Adresa: |
13000, 21782709, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Domažlická, 1488, 8 |
|
Dušan Sýkora
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
jednatel |
30.09.2014 |
Adresa: |
13000, 21782709, Praha, Žižkov, Domažlická, 1488, 8, Domažlická 1488/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dana Bakulová
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
jednatel |
01.07.1998 |
Adresa: |
22398881, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 557 |
|
Dana Bakulová
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
jednatel |
01.07.1998 |
Adresa: |
18100, 22398881, Praha, Troja, Hnězdenská, 557, 28, Hnězdenská 557/28, Troja, 18100 Praha 8 |
|