Ing. DANIEL RÜCK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21701211, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vladislavova, 51, 13 |
|
Ing. DANIEL RÜCK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21701211, Praha, Nové Město, Vladislavova, 51, 13, Vladislavova 51/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jiří Rück
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21701211, Praha 1, Praha 1, Vladislavova, 13 |
|
Ing. Daniel Rück
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21701211, Praha 1, Praha 1, Vladislavova, 13 |
|
Ing. Jiří Rück
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21701211, Praha, Nové Město, Vladislavova, 51, 13, Vladislavova 51/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. DANIEL RÜCK
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21701211, Praha, Nové Město, Vladislavova, 51, 13, Vladislavova 51/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ladislav Toman
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
16200, 22283536, Praha 6, Praha 6, Janouškova, 1/369 |
|
Jana Setinská
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
16200, 22169491, Praha 6, Praha 6, Boučkova, 3/1813 |
|
Ladislav Toman
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
16200, 22283536, Praha, Veleslavín, Janouškova, 369, 1, Janouškova 369/1, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jana Setinská
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
16200, 22169491, Praha, Břevnov, Boučkova, 1813, 3, Boučkova 1813/3, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|