OLEKSANDR DUDAR
|
Neaktivní
od 23.12.2019
|
Jednatel |
18.01.2018 |
Adresa: |
73000, Chornobaivka, Cherson, Prospekt Pionerskij 14-A |
|
OLEKSANDR DUDAR
|
Neaktivní
od 23.12.2019
|
Jednatel |
18.01.2018 |
Adresa: |
Chornobaivka, Cherson, Prospekt Pionerskij 14-A, 73000, Prospekt Pionerskij 14-A, 73000 Chornobaivka, Cherson, Ukrajina |
|
VÁCLAV ONDRUŠEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
jednatel |
23.06.2017 |
Adresa: |
79351, 2794080, Bruntál, Jiříkov, Jiříkov, 94 |
|
VÁCLAV ONDRUŠEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
jednatel |
23.06.2017 |
Adresa: |
79351, 2794080, Bruntál, Jiříkov, Jiříkov, 94, č.p. 94, 79351 Jiříkov |
|
Arnošt Suchánek
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
14100, 21996245, Praha 4, Záběhlice, Malovická, 2762, 3 |
|
ARNOŠT SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
14100, 21996245, Praha, Záběhlice, Malovická, 2762, 3, Malovická 2762/3, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Arnošt Suchánek
|
Neaktivní
od 23.12.2011
|
jednatel |
28.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21964530, Praha 4, Praha 4, Podolská, 576/36 |
|
Arnošt Suchánek
|
Neaktivní
od 23.12.2011
|
jednatel |
28.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21964530, Praha, Podolí, Podolská, 576, 36, Podolská 576/36, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Oldřich Kánský
|
Neaktivní
od 15.01.2003
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21840571, Praha 4, Praha 4, Křejpského, 1504 |
|
Arnošt Suchánek
|
Neaktivní
od 28.04.2008
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
14200, 21967245, Praha 4, Praha 4, Kaplická, 843/75 |
|
Oldřich Kánský
|
Neaktivní
od 15.01.2003
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21840571, Praha, Chodov, Křejpského, 1504, 37, Křejpského 1504/37, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Arnošt Suchánek
|
Neaktivní
od 28.04.2008
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
14000, 21967245, Praha, Podolí, Kaplická, 843, 75, Kaplická 843/75, Podolí, 14000 Praha 4 |
|