MILUŠE VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
předseda |
01.06.2015 |
Adresa: |
25771, 25423614, Soutice, Soutice, 122 |
|
VĚRA TOMIÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686550, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
místopředseda |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686584, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2869, 7 |
|
VLASTIMIL BARTÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22687025, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2929, 30 |
|
NADĚŽDA KOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686592, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9 |
|
MILUŠE VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
předseda |
01.06.2015 |
Adresa: |
25771, 25423614, Benešov, Soutice, Soutice, 122, č.p. 122, 25771 Soutice |
|
Věra Tomiáková
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
místopředseda |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686584, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2869, 7, Jabloňová 2869/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VLASTIMIL BARTÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22687025, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2929, 30, Jabloňová 2929/30, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
NADĚŽDA KOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
člen |
01.06.2015 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VĚRA TOMIÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
05.03.2015 |
Adresa: |
10600, 22686550, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1 |
|
Věra Tomiáková
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
05.03.2015 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Naděžda Kochová
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
28.06.2006 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha 10, Jabloňová, 2870/9 |
|
NADĚŽDA KOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
28.06.2006 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Vlastimil Barták
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
12.11.2004 |
Adresa: |
10600, 22686576, Praha 10, Jabloňová, 2868/5 |
|
Vlastimil Barták
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
člen |
12.11.2004 |
Adresa: |
10600, 22686576, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2868, 5, Jabloňová 2868/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Ondřej Martínek
|
Neaktivní
od 28.06.2006
|
člen |
27.02.2004 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha 10, Jabloňová, 2870/9 |
|
Jan Kuchař
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
místopředseda |
27.02.2004 |
Adresa: |
10600, 22686584, Praha 10, Praha 10, Jabloňová, 2869/7 |
|
Ing. Ondřej Martínek
|
Neaktivní
od 28.06.2006
|
člen |
27.02.2004 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
místopředseda |
27.02.2004 |
Adresa: |
10600, 22686584, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2869, 7, Jabloňová 2869/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Eva Brabcová
|
Neaktivní
od 27.02.2004
|
místopředseda |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha 10, Praha 10, Jabloňová, 2870/9 |
|
Jan Kuchař
|
Neaktivní
od 27.02.2004
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686584, Praha 10, Praha 10, Jabloňová, 2869/7 |
|
Martin Šimonka
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686576, Praha 10, Praha 10, Jabloňová, 2868/5 |
|
Věra Tomiáková
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha 10, Praha 10, Jabloňová, 2866/1 |
|
Miluše Vošická
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
předseda |
18.10.2002 |
Adresa: |
25771, 25423614, Benešov, Soutice, 122 |
|
Eva Brabcová
|
Neaktivní
od 27.02.2004
|
místopředseda |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 27.02.2004
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686584, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2869, 7, Jabloňová 2869/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Martin Šimonka
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686576, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2868, 5, Jabloňová 2868/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Věra Tomiáková
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
člen |
18.10.2002 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MILUŠE VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
předseda |
18.10.2002 |
Adresa: |
25771, 25423614, Benešov, Soutice, Soutice, 122, č.p. 122, 25771 Soutice |
|
Bohumil Vodolán
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
13.11.2001 |
Adresa: |
10600, Praha lO, Jabloňová, 2870/9 |
|
Bohumil Vodolán
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
13.11.2001 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Karolína Šilhová
|
Neaktivní
od 07.11.2001
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2870/9 |
|
David Šebesta
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
místopředseda |
01.08.2000 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
Jaroslav Levčík
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2868/5 |
|
Miluše Vošická
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2867/3 |
|
Karolína Šilhová
|
Neaktivní
od 07.11.2001
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10600, 22686592, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2870, 9, Jabloňová 2870/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Miluše Vošická
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10600, 22686568, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2867, 3, Jabloňová 2867/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
David Šebesta
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
místopředseda |
01.08.2000 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Jaroslav Levčík
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
člen |
01.08.2000 |
Adresa: |
10600, 22686576, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2868, 5, Jabloňová 2868/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Lucie Blažková
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
místopředseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
Věra Tomiaková
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
David Šebesta
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
Pavel Roubal
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
Jana Paulíková
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
předseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Jabloňová, 2866/1 |
|
Lucie Blažková
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
místopředseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Věra Tomiaková
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
David Šebesta
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Pavel Roubal
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Jana Paulíková
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
předseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
10600, 22686550, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2866, 1, Jabloňová 2866/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|