Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842884, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842892, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3 |
|
MAGDA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842892, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3 |
|
Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MAGDA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
předseda představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
místopředseda představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3 |
|
MAGDA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3 |
|
Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
předseda představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
místopředseda představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MAGDA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen představenstva |
18.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Tomáš Vávra
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
předseda družstva |
06.06.2012 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha 4, Chodov, Valentova, 1732, 1 |
|
PhDr. Blanka Novotná
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
člen představenstva |
06.06.2012 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Chodov, Valentova, 1733, 3 |
|
PhDr. Blanka Novotná
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
člen představenstva |
06.06.2012 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
předseda družstva |
06.06.2012 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Kateřina Kracíková
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
předseda představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Mgr. Tomáš Vávra
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Magda Kopecká
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
člen představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Mgr. TOMÁŠ VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Kateřina Kracíková
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
předseda představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MAGDA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
člen představenstva |
19.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jaroslava Karlovská
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen představenstva |
19.05.2009 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
JAROSLAVA KARLOVSKÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen představenstva |
19.05.2009 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Valentina Štrinclová-Matěchová
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
člen |
09.10.2007 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Valentova, 1733/3 |
|
Ing. Valentina Štrinclová-Matěchová
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
člen |
09.10.2007 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Valentina Matěchová
|
Neaktivní
od 09.10.2007
|
člen |
25.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Valentova, 1733/3 |
|
Ing. Jiří Záruba
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
předseda |
25.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha 4, Valentova, 1732/1 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda |
25.04.2007 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733/3 |
|
Ing. Valentina Matěchová
|
Neaktivní
od 09.10.2007
|
člen |
25.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Záruba
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
předseda |
25.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda |
25.04.2007 |
Adresa: |
1733/3, Praha 4, Praha 4, Valentova, 14900, 14900 Praha 4 - Valentova 1733/3, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Vladislav Šimonovský
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
člen |
25.04.2006 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Vladislav Šimonovský
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
člen |
25.04.2006 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Alena Roubalová
|
Neaktivní
od 25.04.2006
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Ing. Jiří Záruba
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
místopředseda |
05.08.2004 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Valentova, 1732/1 |
|
Ing. Jaroslav Vrba
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
předseda |
05.08.2004 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Valentova, 1733/3 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
JUDr. Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Alena Roubalová
|
Neaktivní
od 25.04.2006
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Záruba
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
místopředseda |
05.08.2004 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV VRBA
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
předseda |
05.08.2004 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 25.04.2007
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
1733, Praha 4, Praha 4, Valentova, Praha 4 - Valentova 1733, okres: Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
člen |
05.08.2004 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Vladislav Šimonovský
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
03.07.2003 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
JUDr. Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
03.07.2003 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Vladislav Šimonovský
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
03.07.2003 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
03.07.2003 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Alena Roubalová
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
24.09.2002 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Alena Roubalová
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
člen |
24.09.2002 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Helena Sekavová
|
Neaktivní
od 24.09.2002
|
člen |
12.03.2002 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
předseda |
12.03.2002 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
místopředseda |
12.03.2002 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Ing. Helena Sekavová
|
Neaktivní
od 24.09.2002
|
člen |
12.03.2002 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733, 1733, Praha 4 - Valentova, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
předseda |
12.03.2002 |
Adresa: |
1733, Praha 4, Praha 4, Valentova, Praha 4 - Valentova 1733, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 05.08.2004
|
místopředseda |
12.03.2002 |
Adresa: |
1733, Praha 4, Praha 4, Valentova, Praha 4 - Valentova 1733, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
předseda představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Alexandra Holovská
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
místopředseda představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Marek Vitouš
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Ing. Helena Sekavová
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
předseda představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Alexandra Holovská
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
místopředseda představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Marek Vitouš
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Helena Sekavová
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
člen představenstva |
03.08.2000 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Oldřich Matěcha
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
předseda |
28.07.1998 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
místopředsedkyně |
28.07.1998 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Vladimír Kutiš
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Melanie Holasová
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
21842892, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1733 |
|
Alexandra Holovská
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
21842884, Praha 4, Praha 4, Valentova, 1732 |
|
Ing. Oldřich Matěcha
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
předseda |
28.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
místopředsedkyně |
28.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Vladimír Kutiš
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MELANIE HOLASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21842892, Praha, Chodov, Valentova, 1733, 3, Valentova 1733/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Alexandra Holovská
|
Neaktivní
od 03.08.2000
|
člen |
28.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21842884, Praha, Chodov, Valentova, 1732, 1, Valentova 1732/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|