VÁCLAV OLŠANSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2013 |
Adresa: |
18200, 22355791, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Zenklova, 47, 240 |
|
VÁCLAV OLŠANSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2013 |
Adresa: |
18200, 22355791, Praha, Kobylisy, Zenklova, 47, 240, Zenklova 47/240, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Eliška Olšanská
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
jednatel |
06.08.2010 |
Adresa: |
18200, 22355791, Praha 8, Kobylisy, Zenklova, 47, 240 |
|
Eliška Olšanská
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
jednatel |
06.08.2010 |
Adresa: |
18200, 22355791, Praha, Kobylisy, Zenklova, 47, 240, Zenklova 47/240, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Vladislava Hartlová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
jednatel |
03.07.2006 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha 7, Praha 7, Veverkova, 1410/8 |
|
Vladislava Hartlová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
jednatel |
03.07.2006 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha, Holešovice, Veverkova, 1410, 8, Veverkova 1410/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Hendrych
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
jednatel |
31.07.1998 |
Adresa: |
22164928, Praha 6, Praha 6, Pod Marjánkou, 4 |
|
Miroslav Tuka
|
Neaktivní
od 03.07.2006
|
jednatel |
31.07.1998 |
Adresa: |
999999999, Praha 6, Praha 6, Kladenská, 13 |
|
Tomáš Hendrych
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
jednatel |
31.07.1998 |
Adresa: |
16900, 22164928, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1448, 4, Pod Marjánkou 1448/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Miroslav Tuka
|
Neaktivní
od 03.07.2006
|
jednatel |
31.07.1998 |
Adresa: |
13, Praha 6, Praha 6, Kladenská, Kladenská 13, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|