JAROSLAV KDÉR
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2023 |
Adresa: |
27746, 77564464, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Riegrova, 747, Riegrova 747, 27746 Veltrusy |
|
JAROSLAV KDÉR
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
27746, 2110253, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Štěp. Bendy, 587 |
|
JAROSLAV KDÉR
|
Neaktivní
od 22.03.2023
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
27746, 2110253, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Štěp. Bendy, 587, Štěp. Bendy 587, 27746 Veltrusy |
|
JAROSLAV KDÉR
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
17.03.2021 |
Adresa: |
27751, 27788555, Mělník, Nelahozeves, Nelahozeves, V Závětině, 350 |
|
JAROSLAV KDÉR
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
17.03.2021 |
Adresa: |
27751, 27788555, Mělník, Nelahozeves, Nelahozeves, V Závětině, 350, V Závětině 350, 27751 Nelahozeves |
|
Jaroslav Kdér
|
Neaktivní
od 17.03.2021
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
27751, 27788555, Nelahozeves, V Závětině, 350 |
|
JAROSLAV KDÉR
|
Neaktivní
od 17.03.2021
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
27751, 27788555, Mělník, Nelahozeves, Nelahozeves, V Závětině, 350, V Závětině 350, 27751 Nelahozeves |
|
Pavel Stránský
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
31.01.2001 |
Adresa: |
16100, 22223258, Praha 6, Praha 6, Liboc, Navigátorů, 601 |
|
Pavel Stránský
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
31.01.2001 |
Adresa: |
16100, 22223258, Praha, Liboc, Navigátorů, 601, 43, Navigátorů 601/43, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Jaroslav Kdér
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
jednatel |
15.12.1999 |
Adresa: |
Mělník, Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, 1023 |
|
Jaroslav Kdér
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
jednatel |
15.12.1999 |
Adresa: |
1023, Mělník, Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, V Zátiší 1023, Kralupy nad Vltavou, okres: Mělník, Česká republika |
|
Jaroslav Kdér
|
Neaktivní
od 15.12.1999
|
jednatel |
03.08.1998 |
Adresa: |
Mělník, Kralupy nad Vltavou, Hůrka, 1028 |
|
Jaroslav Kdér
|
Neaktivní
od 15.12.1999
|
jednatel |
03.08.1998 |
Adresa: |
27801, 6229298, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1028, sídl. Hůrka 1028, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|