NAVEED AHMED MOHAMMED GILL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
25101, 72155990, Praha-východ, Říčany, Říčany, Duhová, 2504, 7 |
|
NAVEED AHMED MOHAMMED GILL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
25101, 72155990, Praha-východ, Říčany, Říčany, Duhová, 2504, 7, Duhová 2504/7, 25101 Říčany |
|
NAVEED AHMED MOHAMMED GILL
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25162, 14560071, Mukařov, Mukařov, Dubová, 17 |
|
NAVEED AHMED MOHAMMED GILL
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25162, 14560071, Praha-východ, Mukařov, Mukařov, Dubová, 17, Dubová 17, 25162 Mukařov |
|
Šárka Gill
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel: |
10.09.2010 |
Adresa: |
25162, 14560071, Mukařov, Dubová, 17 |
|
Šárka Gill
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel: |
10.09.2010 |
Adresa: |
25162, 14560071, Praha-východ, Mukařov, Mukařov, Dubová, 17, Dubová 17, 25162 Mukařov |
|
Šárka Gill
|
Neaktivní
od 10.09.2010
|
Jednatel: |
29.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21754349, Praha 2, Krkonošská, 1511/5 |
|
Šárka Gill
|
Neaktivní
od 10.09.2010
|
Jednatel: |
29.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21754349, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1511, 5, Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Šárka Mohammed Gill
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
Jednatel: |
21.08.2002 |
Adresa: |
12000, 21754349, Praha 2, Praha 2, Krkonošská, 5 |
|
Šárka Mohammed Gill
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
Jednatel: |
21.08.2002 |
Adresa: |
12000, 21754349, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1511, 5, Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Šárka Řeháková
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
Jednatel: |
10.08.1998 |
Adresa: |
21754349, Praha 2, Praha 2, Krkonošská, 5 |
|
Šárka Řeháková
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
Jednatel: |
10.08.1998 |
Adresa: |
12000, 21754349, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1511, 5, Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|