Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | RedCom, s.r.o. |
ICO: | 25688235 |
Registrovaná adresa: | 18200, 22355987, Praha, Kobylisy, Klapkova, 67, 4, Klapkova 67/4, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
Začleněno na: | 17.08.1998 |
Předmět podnikání: |
podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma činností uvedenýchv příloze § žz)
Velkoobchod - tuhými palivy
úklidové práce
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
realitní kancelář
podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma činností uvedených v příloze § žz)
Specializovaný maloobchod - tuhými palivy
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RedCom, s.r.o. 25688235 | Aktivní | 22.01.2013 | |
|
|||
RedCom, s.r.o. 25688235 | Aktivní | 22.01.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Libor Jeřábek | Aktivní | jednatel | 01.03.2012 |
|
|||
Libor Jeřábek | Aktivní | jednatel | 01.03.2012 |
|
|||
Karel Přibyl | Neaktivní od 29.05.2009 | jednatel | 10.02.2009 |
|
|||
Miroslav Kuchař | Neaktivní od 01.03.2012 | jednatel | 10.02.2009 |
|
|||
Karel Přibyl | Neaktivní od 29.05.2009 | jednatel | 10.02.2009 |
|
|||
MIROSLAV KUCHAŘ | Neaktivní od 01.03.2012 | jednatel | 10.02.2009 |
|
|||
Ing. Miroslav Sýkora | Neaktivní od 10.02.2009 | Jednatel | 17.08.1998 |
|
|||
Ing. Miroslav Sýkora | Neaktivní od 10.02.2009 | Jednatel | 17.08.1998 |
|
Registrační číslo RedCom, s.r.o. je 25688235.
Registrační adresa RedCom, s.r.o. je 18200, 22355987, Praha, Kobylisy, Klapkova, 67, 4, Klapkova 67/4, Kobylisy, 18200 Praha 8.
RedCom, s.r.o. byla založena 17.08.1998.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je RedCom, s.r.o., RedCom, s.r.o..